Společenství vlastníků Karlovice 297 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Karlovice 297 (28646525) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 297, 79323 Karlovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 2011 Společenství vlastníků Karlovice 297 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Karlovice 297 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Karlovice 297 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 1. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7179 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28646525 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Karlovice 297 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.1.2011 |
Zapsána dne: | 27.1.2011 | |
Den vzniku společenství: 4.11.2010 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 27.1.2011 - 19.11.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 297, Karlovice 79323, Česká republika | 3.10.2016 |
---|
předseda výboru | Jarmila Obšivačová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | 297, 79323 Karlovice |
místopředseda výboru | Pavlína Vrobelová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | 297, 79323 Karlovice |
člen výboru | Petruše Kleinová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | sídl. V Zátiší 1022, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen výboru | Věra Czepaniewská |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 19.11.2021 |
Adresa | 297, 79323 Karlovice |
místopředseda výboru | Pavlína Vrobelová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 19.11.2021 |
Adresa | 297, 79323 Karlovice |
předseda výboru | JUDr. Milan Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 19.11.2021 |
Adresa | 297, 79323 Karlovice |
místopředseda výboru | Pavlína Vrobelová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2011 do 3.10.2016 |
Adresa | 297, Karlovice |
člen výboru | Věra Czepaniewská |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2011 do 3.10.2016 |
Adresa | 297, Karlovice |
předseda výboru | JUDr. Milan Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2011 do 3.10.2016 |
Adresa | 297, Karlovice |
IČO: | 28646525 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Karlovice 297 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Karlovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 1. 2011 |
Sídlo: | 297, Karlovice 79323 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |