Společenství vlastníků Karla Kryla 2770 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Karla Kryla 2770 (24300501) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 2012 Společenství vlastníků Karla Kryla 2770 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Karla Kryla 2770 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Karla Kryla 2770 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 6. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13710 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24300501 | |
Jméno: | Společenství pro dům Karla Kryla č.p. 2770, Praha 5 - Stodůlky | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.6.2012 |
Zapsána dne: | 6.6.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla Kryla 2770/1, Praha 15500, Česká republika | 6.6.2012 |
---|
předseda výboru | Ing. František Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2023 |
Adresa | Karla Kryla 2770/1, 15500 Praha |
místopředseda výboru | Akad. arch. Irena Falkum |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2023 |
Adresa | Karla Kryla 2770/1, 15500 Praha |
člen výboru | Mgr. et Mgr. Petra Pfaurová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2023 |
Adresa | Borovanského 2219/9, 15500 Praha |
Předseda výboru | Ing. František Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2018 do 16.5.2023 |
Adresa | Karla Kryla 2770/1, 15500 Praha |
Člen výboru | Mgr. et Mgr. Petra Pfaurová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2018 do 16.5.2023 |
Adresa | Borovanského 2219/9, 15500 Praha |
místopředsedkyně výboru | Akad. arch. Irena Falkum |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2015 do 16.5.2023 |
Adresa | Karla Kryla 2770/1, 15500 Praha |
člen výboru | Ing. Dr. Jiří Nedvěd |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2012 do 14.3.2018 |
Adresa | Na Pískách 516, 25301 Hostivice |
předseda výboru | Ing. František Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 do 14.3.2018 |
Adresa | Karla Kryla 2770/1, 15500 Praha |
předseda výboru | Ing. František Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2012 do 10.3.2016 |
Adresa | Karla Kryla 2770/1, 15500 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Jan Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2012 do 3.2.2015 |
Adresa | Amforová 1899/16, 15500 Praha |
IČO: | 24300501 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Karla Kryla 2770 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 6. 2012 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |