Společenství vlastníků Karla IV. 2174/6, Litoměřice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Karla IV. 2174/6, Litoměřice (08835306) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Karla IV. 2174/6, 41201 Litoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 2020 Společenství vlastníků Karla IV. 2174/6, Litoměřice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Karla IV. 2174/6, Litoměřice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Karla IV. 2174/6, Litoměřice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 29. 1. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7528 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08835306 | |
Jméno: | Společenství vlasníků Karla IV. 2174/6, Litoměřice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.1.2020 |
Zapsána dne: | 29.1.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla IV. 2174/6, Litoměřice 41201, Česká republika | 29.1.2020 |
---|
Člen výboru | David Brychta |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2022 |
Adresa | 83, 41201 Třebušín |
Předsedkyně | Monika Stará |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | Karla IV. 2174/6, 41201 Litoměřice |
Místopředseda | Ing. Petr Kubelka |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2020 |
Adresa | Karla IV. 2174/6, 41201 Litoměřice |
Předsedkyně | Monika Zimmermannová |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2020 do 31.8.2022 |
Adresa | Karla IV. 2174/6, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | David Brychta |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2020 do 3.7.2022 |
Adresa | Karla IV. 2174/6, 41201 Litoměřice |
IČO: | 08835306 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Karla IV. 2174/6, Litoměřice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 1. 2020 |
Sídlo: | Karla IV. 2174/6, Litoměřice 41201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |