Společenství vlastníků Kamenná 16, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Kamenná 16, Brno (26262142) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kamenná 189/16, 63900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 10. 2001 Společenství vlastníků Kamenná 16, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Kamenná 16, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Kamenná 16, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 818 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26262142 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Kamenná 16 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.10.2001 |
Zapsána dne: | 23.10.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kamenná 189/16, Brno 63900, Česká republika | 30.7.2015 |
---|
předseda společenství vlastníků | Michal Brůžek |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2015 |
Adresa | Kamenná 189/16, 63900 Brno |
pověřený vlastník | Ing. Jiří Kopačka |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2009 do 30.7.2015 |
Adresa | Talichova 3676/12, 76701 Kroměříž |
pověřený vlastník | Hana Durcová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2001 do 26.1.2009 |
Adresa | Kamenná 16, Brno |
IČO: | 26262142 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Kamenná 16, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 10. 2001 |
Sídlo: | Kamenná 189/16, Brno 63900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |