Společenství vlastníků K. Štěcha čp. 1227, obec České Budějovice, katastrální území České Budějovice 2 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků K. Štěcha čp. 1227, obec České Budějovice, katastrální území České Budějovice 2 (03962202) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 4. 2015 Společenství vlastníků K. Štěcha čp. 1227, obec České Budějovice, katastrální území České Budějovice 2 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků K. Štěcha čp. 1227, obec České Budějovice, katastrální území České Budějovice 2 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků K. Štěcha čp. 1227, obec České Budějovice, katastrální území České Budějovice 2 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 29. 4. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4527 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03962202 | |
Jméno: | Společenství vlastníků K. Štěcha čp. 1227, obec České Budějovice, katastrální území České Budějovice 2 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.4.2015 |
Zapsána dne: | 29.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K. Štěcha 1227/11, České Budějovice 37005, Česká republika | 29.4.2015 |
---|
Předseda výboru | Lenka Obdržálková Kubečková |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2023 |
Adresa | K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice |
Člen výboru | Lucie Hrubá |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2023 |
Adresa | K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice |
Člen výboru | Michal Nedvěd |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2023 |
Adresa | Ruská 215, 37341 Hluboká nad Vltavou |
Předseda výboru | Lenka Obdržálková Kubečková |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2022 do 16.9.2023 |
Adresa | K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice |
Člen výboru | Hana Hůzlová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2022 do 16.9.2023 |
Adresa | K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice |
Člen výboru | Michal Nedvěd |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2022 do 16.9.2023 |
Adresa | Ruská 215, 37341 Hluboká nad Vltavou |
Předsedkyně výboru | Lenka Obdržálková Kubečková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2019 do 13.8.2022 |
Adresa | K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice |
Člen výboru | Hana Hůzlová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2019 do 13.8.2022 |
Adresa | K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice |
Člen výboru | Dagmar Žohová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2019 do 13.8.2022 |
Adresa | K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice |
člen výboru | Hana Hůzlová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2015 do 23.10.2019 |
Adresa | K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice |
místopředseda výboru | Milan Krédl |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2015 do 23.10.2019 |
Adresa | K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice |
předseda výboru | Vladimír Kaluža |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2015 do 23.10.2019 |
Adresa | K. Štěcha 1227/11, 37005 České Budějovice |
člen výboru | Hana Votavová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 18.8.2015 |
Adresa | J. Bendy 1356/13, 37005 České Budějovice |
člen výboru | Ing. Marie Paukejová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 18.8.2015 |
Adresa | K. Štěcha 1201/6, 37005 České Budějovice |
předseda výboru | Jana Klečková |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 18.8.2015 |
Adresa | N. Frýda 1244/8, 37005 České Budějovice |
IČO: | 03962202 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků K. Štěcha čp. 1227, obec České Budějovice, katastrální území České Budějovice 2 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 4. 2015 |
Sídlo: | K. Štěcha 1227/11, České Budějovice 37005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |