Společenství vlastníků K.H. Máchy 419, 420, Moravský Krumlov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků K.H. Máchy 419, 420, Moravský Krumlov (29211212) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese K. H. Máchy 420, 67201 Moravský Krumlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 2010 Společenství vlastníků K.H. Máchy 419, 420, Moravský Krumlov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků K.H. Máchy 419, 420, Moravský Krumlov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků K.H. Máchy 419, 420, Moravský Krumlov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7750 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29211212 | |
Jméno: | Společenství pro dům K.H. Máchy 419, 420, Moravský Krumlov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.5.2010 |
Zapsána dne: | 12.5.2010 | |
Změna stanov 18. 5. 2018. | 18.7.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K. H. Máchy 420, Moravský Krumlov 67201, Česká republika | 22.6.2024 |
---|---|---|
Adresa: | K. H. Máchy 420, Moravský Krumlov 67201, Česká republika | 12.5.2010 - 22.6.2024 |
předseda výboru | Mgr. Kateřina Vlašínová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2024 |
Adresa | Sídliště 360, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Jan Herman |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2024 |
Adresa | K. H. Máchy 419, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Bohumil Kališ |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2023 |
Adresa | K. H. Máchy 419, 67201 Moravský Krumlov |
Předseda výboru | Mgr. Kateřina Vlašínová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2018 do 22.6.2024 |
Adresa | Sídliště 360, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Jan Herman |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2018 do 22.6.2024 |
Adresa | K. H. Máchy 419, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Jan Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2018 do 15.7.2023 |
Adresa | K. H. Máchy 420, 67201 Moravský Krumlov |
předseda společenství vlastníků | Jan Herman |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2015 do 18.7.2018 |
Adresa | K. H. Máchy 419, 67201 Moravský Krumlov |
místopředseda výboru | Ing. Petra Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 13.3.2015 |
Adresa | Pionýrská 535, 67201 Moravský Krumlov |
předseda výboru | Alena Pelajová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 13.3.2015 |
Adresa | K. H. Máchy 419, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Jiří Coufal |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 13.3.2015 |
Adresa | K. H. Máchy 420, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Jan Herman |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 13.3.2015 |
Adresa | K. H. Máchy 419, 67201 Moravský Krumlov |
IČO: | 29211212 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků K.H. Máchy 419, 420, Moravský Krumlov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Moravský Krumlov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 5. 2010 |
Sídlo: | K. H. Máchy 420, Moravský Krumlov 67201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |