Společenství vlastníků K. Chocholy 1259/10, České Budějovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků K. Chocholy 1259/10, České Budějovice (28079833) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese K. Chocholy 1259/10, 37005 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 2. 2008 Společenství vlastníků K. Chocholy 1259/10, České Budějovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků K. Chocholy 1259/10, České Budějovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků K. Chocholy 1259/10, České Budějovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 29. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2785 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28079833 | |
Jméno: | Společenství vlastníků K. Chocholy 1259/10, České Budějovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.2.2008 |
Zapsána dne: | 29.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K. Chocholy 1259/10, České Budějovice 37005, Česká republika | 30.7.2016 |
---|
Předseda Výboru | Ing. Lucie Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2018 |
Adresa | K. Chocholy 1259/10, 37005 České Budějovice |
Místopředseda výboru | Jana Srbová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2018 |
Adresa | K. Chocholy 1259/10, 37005 České Budějovice |
Člen výboru | Zdeněk Hrb |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2018 |
Adresa | K. Chocholy 1259/10, 37005 České Budějovice |
člen výboru | Zdeněk Hrb |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2016 do 28.12.2018 |
Adresa | K. Chocholy 1259/10, 37005 České Budějovice |
místopředseda výboru | Jana Srbová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2016 do 28.12.2018 |
Adresa | K. Chocholy 1259/10, 37005 České Budějovice |
předseda výboru | Ing. Lucie Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2016 do 28.12.2018 |
Adresa | K. Chocholy 1259/10, 37005 České Budějovice |
místopředseda výboru | Jana Srbová |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2008 do 30.7.2016 |
Adresa | K. Chocholy 1259/10, 37005 České Budějovice |
člen výboru | Zdeněk Hrb |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2008 do 30.7.2016 |
Adresa | K. Chocholy 1259/10, 37005 České Budějovice |
předseda výboru | Ing. Lucie Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2008 do 30.7.2016 |
Adresa | K. Chocholy 1259/10, 37005 České Budějovice |
IČO: | 28079833 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků K. Chocholy 1259/10, České Budějovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 2. 2008 |
Sídlo: | K. Chocholy 1259/10, České Budějovice 37005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |