Společenství vlastníků Jungmannova 471 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Jungmannova 471 (27264017) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese , Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 2. 2005 Společenství vlastníků Jungmannova 471 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Jungmannova 471 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Jungmannova 471 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 10. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3256 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27264017 | |
Jméno: | Společenství pro dům Jungmannova 471 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.2.2005 |
Zapsána dne: | 10.2.2005 | |
den vzniku společenství: 3. srpna 2004 | 10.2.2005 - 1.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jungmannova 471/25, Liberec 2 46001, Česká republika | 10.2.2005 |
---|
člen výboru | Michal Gryc |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2016 |
Adresa | Metelkova 471/11, 46001 Liberec |
člen výboru | Anna Tvrzníková |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2016 |
Adresa | Metelkova 471/11, 46001 Liberec |
předseda výboru | Barbora Szilágyi Valentová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2016 |
Adresa | Jungmannova 471/25, 46001 Liberec |
místopředseda | Karol Bublinec |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2005 do 1.3.2016 |
Adresa | Jungmannová čp. 471/25, 46001 Liberec 2 |
člen | Milada Vinklátová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2005 do 1.3.2016 |
Adresa | U Obrázku 832/12, 46014 Liberec 14 |
předseda | Ing. Vladimír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2005 do 1.3.2016 |
Adresa | Jungmannová čp. 471/25, 46001 Liberec 2 |
IČO: | 27264017 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Jungmannova 471 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 2. 2005 |
Sídlo: | , Liberec |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |