Společenství vlastníků Jungmannova 1163 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Jungmannova 1163 (28983602) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jungmannova 1163, 28201 Český Brod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 2009 Společenství vlastníků Jungmannova 1163 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Jungmannova 1163 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Jungmannova 1163 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10836 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28983602 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Jungmannova 1163 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.11.2009 |
Zapsána dne: | 26.11.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jungmannova 1163, Český Brod 28201, Česká republika | 26.11.2009 |
---|
člen výboru | Nikola Schefflerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 |
Adresa | Mečislavova 1357/16, 14000 Praha |
předseda výboru | Jan Pitrák |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2021 |
Adresa | Jungmannova 919, 28201 Český Brod |
místopředseda výboru | Mgr. Veronika Lancová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2021 |
Adresa | Chorvatská 1864, 25082 Úvaly |
místopředseda výboru | Mgr. Veronika Lancová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2009 do 28.3.2021 |
Adresa | Prokopa Velikého 867, 25082 Úvaly |
předseda výboru | Jan Pitrák |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2009 do 19.3.2021 |
Adresa | Jungmannova 919, 28201 Český Brod |
člen výboru | Nikola Schefflerová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2009 do 12.3.2021 |
Adresa | Mečislavova 1357/16, 14000 Praha 4 |
IČO: | 28983602 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Jungmannova 1163 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Český Brod |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 11. 2009 |
Sídlo: | Jungmannova 1163, Český Brod 28201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |