Společenství vlastníků Jiráskova 1084 Benešov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Jiráskova 1084 Benešov (26494264) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jiráskova 1084, 25601 Benešov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2001 Společenství vlastníků Jiráskova 1084 Benešov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Jiráskova 1084 Benešov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Jiráskova 1084 Benešov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1820 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26494264 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Jiráskova 1084 Benešov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.12.2001 |
Zapsána dne: | 28.12.2001 | |
den vzniku společenství: 1.7.2000 | 28.12.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiráskova 1084, Benešov 25601, Česká republika | 28.12.2001 |
---|
Předseda výboru | Ing. Michal Kaprálek |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2024 |
Adresa | V Malém háji 353, 25070 Odolena Voda |
Člen výboru | David Maršíček |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2024 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
Člen výboru | Ondřej Bultas |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2024 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
člen výboru | Věra Kaprálková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 do 28.3.2024 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
předseda výboru | Leoš Maršíček |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2022 do 28.3.2024 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
člen výboru | Ondřej Bultas |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2022 do 28.3.2024 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
člen výboru | Ondřej Bultas |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2009 do 13.12.2022 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
předseda výboru | Leoš Maršíček |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2009 do 12.12.2022 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
člen výboru | Věra Kaprálková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 30.11.2022 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
místopředseda výboru | Leoš Maršíček |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2004 do 16.7.2009 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
předseda výboru | Mgr. Marie Holečková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 16.7.2009 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
člen výboru | Leoš Maršíček |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 24.2.2004 |
Adresa | Jiráskova 1084, 25601 Benešov |
IČO: | 26494264 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Jiráskova 1084 Benešov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Benešov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 12. 2001 |
Sídlo: | Jiráskova 1084, Benešov 25601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |