Společenství vlastníků Jilemnického 2, 3, 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Jilemnického 2, 3, 4 (25872311) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jilemnického náměstí 999/3, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2000 Společenství vlastníků Jilemnického 2, 3, 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Jilemnického 2, 3, 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Jilemnického 2, 3, 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 246 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25872311 | |
Jméno: | "Společenství Jílemnického 2, 3, 4" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.12.2000 |
Zapsána dne: | 22.12.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jilemnického náměstí 999/3, Ostrava 70800, Česká republika | 9.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jílemnického 999/3, Ostrava-Poruba , Česká republika | 22.12.2000 - 9.6.2016 |
člen výboru | Michal Slowiaczek DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2022 |
Adresa | Jilemnického náměstí 1000/2, 70800 Ostrava |
člen výboru | Františka Manová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2022 |
Adresa | Jilemnického náměstí 999/3, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Pavla Kolínská |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2022 |
Adresa | Jilemnického náměstí 999/3, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Jana Šupíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2017 do 18.1.2022 |
Adresa | Jilemnického náměstí 998/4, 70800 Ostrava |
člen výboru | Františka Manová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2017 do 18.1.2022 |
Adresa | Jilemnického náměstí 999/3, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Pavla Kolínská |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2017 do 18.1.2022 |
Adresa | Jilemnického náměstí 999/3, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Pavla Kolínská |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 3.2.2017 |
Adresa | Jilemnického náměstí 999/3, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Jana Šupíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 3.2.2017 |
Adresa | Jilemnického náměstí 998/4, 70800 Ostrava |
člen výboru | Františka Manová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 3.2.2017 |
Adresa | Jilemnického náměstí 999/3, 70800 Ostrava |
člen výboru | Pavel Frolo |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 3.2.2017 |
Adresa | Jilemnického náměstí 1000/2, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Jana Šupíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 3.2.2017 |
Adresa | Jilemnického náměstí 998/4, 70800 Ostrava |
člen výboru | Františka Manová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 3.2.2017 |
Adresa | Jilemnického náměstí 999/3, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Pavla Kolínská |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 3.2.2017 |
Adresa | Jilemnického náměstí 999/3, 70800 Ostrava |
člen výboru | Pavel Frolo |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 3.2.2017 |
Adresa | Jilemnického náměstí 1000/2, 70800 Ostrava |
člen výboru | Belo Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 9.6.2016 |
Adresa | Jilemnického náměstí 998/4, 70800 Ostrava |
Člen | Belo Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2003 do 27.8.2013 |
Adresa | Jílemnického náměstí 998/4, Ostrava-Poruba |
Místopředseda | Jana Šupíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2003 do 27.8.2013 |
Adresa | Jílemnického náměstí 998/4, Ostrava-Poruba |
Předseda | Pavla Kolínská |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2003 do 27.8.2013 |
Adresa | Jílemnického náměstí 999/3, Ostrava-Poruba |
Místopředseda | Lubomír Děcký |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2003 do 27.8.2013 |
Adresa | Jílemnického náměstí 998/4, Ostrava-Poruba |
Člen | Helena Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2003 do 6.10.2011 |
Adresa | Jílemnického náměstí 999/3, Ostrava-Poruba |
Člen | Bohunka Hoskovcová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2003 do 30.9.2004 |
Adresa | Jílemnického náměstí 998/4, Ostrava-Poruba |
Člen | Bohunka Hoskovcová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 14.4.2003 |
Adresa | Jílemnického 998/4, Ostrava-Poruba |
Místopředseda | Jana Šupíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 14.4.2003 |
Adresa | Jílemnického 998/4, Ostrava-Poruba |
Místopředseda | Stanislav Znišťal |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 14.4.2003 |
Adresa | Jílemnického 999/3, Ostrava-Poruba |
Předseda | Pavla Kolínská |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 14.4.2003 |
Adresa | Jílemnického 999/3, Ostrava-Poruba |
Člen | Belo Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 14.4.2003 |
Adresa | Jílemnického 998/4, Ostrava-Poruba |
Člen | Helena Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 14.4.2003 |
Adresa | Jílemnického 999/3, Ostrava-Poruba |
Člen | Oldřich Hausner |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 14.4.2003 |
Adresa | Jílemnického 1000/2, Ostrava-Poruba |
Člen | Ferdinand Vybíhal |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 14.4.2003 |
Adresa | Jílemnického 1000/2, Ostrava-Poruba |
Člen | Štěpán Ihnátik |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 14.4.2003 |
Adresa | Jílemnického 1000/2, Ostrava-Poruba |
IČO: | 25872311 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Jilemnického 2, 3, 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 12. 2000 |
Sídlo: | Jilemnického náměstí 999/3, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |