Společenství vlastníků Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem (27343065) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jeseninova 540/53, 40003 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 2008 Společenství vlastníků Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 8. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4210 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27343065 | |
Jméno: | Společenství Jeseninova 540/53 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.1.2008 |
Zapsána dne: | 8.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem 40003, Česká republika | 8.1.2008 |
---|
PŘEDSEDA VÝBORU | Miloslava Rückschlos |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2019 |
Adresa | Jeseninova 540/53, 40003 Ústí nad Labem |
ČLEN VÝBORU | Zděnek Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2019 |
Adresa | Jeseninova 540/53, 40003 Ústí nad Labem |
ČLEN VÝBORU | Ladislav Vrablic |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2019 |
Adresa | 9, 40002 Homole u Panny |
Místopředseda výboru | Zděnek Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2009 do 14.9.2019 |
Adresa | Jeseninova 540/53, 40003 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Josef Malejovský |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2009 do 14.9.2019 |
Adresa | Jeseninova 540/53, 40003 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Miloslava Rückschlos |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2018 do 14.9.2019 |
Adresa | Jeseninova 540/53, 40003 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Miloslava Bohuslavová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2009 do 22.8.2018 |
Adresa | Jeseninova 540/53, 40003 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Josef Malejovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2008 do 25.7.2009 |
Adresa | Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Václav Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2008 do 25.7.2009 |
Adresa | Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Marie Staňková |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2008 do 25.7.2009 |
Adresa | Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem |
IČO: | 27343065 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Střekov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 1. 2008 |
Sídlo: | Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem 40003 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |