Společenství vlastníků Jeronýmova 770, Kolín IV má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Jeronýmova 770, Kolín IV (26466228) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jeronýmova 770, 28002 Kolín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 2001 Společenství vlastníků Jeronýmova 770, Kolín IV má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Jeronýmova 770, Kolín IV nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Jeronýmova 770, Kolín IV na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 989 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26466228 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 770 v Kolíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.8.2001 |
Zapsána dne: | 17.8.2001 | |
Den vzniku: 1.7.2000 | 17.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeronýmova 770, Kolín 28002, Česká republika | 6.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jeronýmova ul. č.p.770, Kolín IV 28002, Česká republika | 17.8.2001 - 6.12.2016 |
předseda výboru | Jiří Hampl |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín |
místopředseda výboru | Tomáš Kalaš |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín |
člen výboru | Ilona Chládová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín |
místopředseda výboru | Tomáš Kalaš |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 14.1.2021 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín |
předseda výboru | Jiří Hampl |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 14.1.2021 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín |
člen výboru | Ilona Chládová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 14.1.2021 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín |
člen výboru | Ilona Chládová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 6.12.2016 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín |
člen výboru | Ilona Chládová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 6.12.2016 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín |
člen výboru | Ilona Chládová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2010 do 13.1.2016 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín IV |
místopředseda výboru | Tomáš Kalaš |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2010 do 13.1.2016 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín IV |
předseda výboru | Jiří Hampl |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2010 do 13.1.2016 |
Adresa | Jeronýmova 770, 28002 Kolín IV |
místopředseda výboru | Tomáš Kalaš |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2005 do 5.11.2010 |
Adresa | Jeronýmova č.p. 770, 28002 Kolín IV |
člen výboru | Ilona Chládová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2005 do 5.11.2010 |
Adresa | Jeronýmova č.p. 770, 28002 Kolín IV |
předseda výboru | Jiří Hampl |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2005 do 5.11.2010 |
Adresa | Jeronýmova č.p. 770, 28002 Kolín IV |
předseda výboru | Jiří Chodounský |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2001 do 24.2.2005 |
Adresa | Jeronýmova č.p.770, 28002 Kolín IV |
člen výboru | Ilona Chládová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2001 do 24.2.2005 |
Adresa | Jeronýmova č.p.770, 28002 Kolín IV |
člen výboru | Jiří Hampl |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2001 do 24.2.2005 |
Adresa | Jeronýmova č.p.770, 28002 Kolín IV |
IČO: | 26466228 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Jeronýmova 770, Kolín IV |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Kolín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 8. 2001 |
Sídlo: | Jeronýmova 770, Kolín 28002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |