Společenství vlastníků jednotek Zlaté Hory, Sokolská 292 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Zlaté Hory, Sokolská 292 (28632621) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sokolská 292, 79376 Zlaté Hory. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2010 Společenství vlastníků jednotek Zlaté Hory, Sokolská 292 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Zlaté Hory, Sokolská 292 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Zlaté Hory, Sokolská 292 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 8. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10430 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28632621 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Zlaté Hory, Sokolská 292 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.8.2010 |
Zapsána dne: | 18.8.2010 | |
Den vzniku společenství : 01.07.2010 | 10.9.2015 - 11.12.2020 | |
Orgány společenství : - shromáždění - předseda společenství vlastníků | 10.9.2015 - 11.12.2020 | |
Den vzniku společenství : 01.07.2010 Orgány společenství : shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 18.8.2010 - 10.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolská 292, Zlaté Hory 79376, Česká republika | 18.8.2010 |
---|
předseda společenství vlastníků | Ivan Dužík |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2020 |
Adresa | Sokolská 292, 79376 Zlaté Hory |
předseda společenství vlastníků | Mgr. Eva Kvapilová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 11.12.2020 |
Adresa | Sokolská 292, 79376 Zlaté Hory |
pověřený vlastník | Vojtěch Ivan |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2010 do 10.9.2015 |
Adresa | Sokolská 292, Zlaté Hory |
IČO: | 28632621 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Zlaté Hory, Sokolská 292 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Zlaté Hory |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 8. 2010 |
Sídlo: | Sokolská 292, Zlaté Hory 79376 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |