Společenství vlastníků jednotek Žateckých 1532 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Žateckých 1532 (26456451) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Žateckých 1532/7, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2001 Společenství vlastníků jednotek Žateckých 1532 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Žateckých 1532 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Žateckých 1532 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 806 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26456451 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Žateckých 1532 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.7.2001 |
Zapsána dne: | 26.7.2001 | |
založení Stanov dle zák.č. 89/2012 Sb.do sbírky listin | 28.6.2017 | |
den vzniku společenství : 2.2.2001 | 26.7.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žateckých 1532/7, Praha 14000, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Žateckých čp 1532/7, Praha 4 14000, Česká republika | 26.7.2001 - 7.12.2016 |
předseda výboru | PhDr. Jiří Halousek |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2023 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
člen výboru | Věra Volaříková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2023 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
člen výboru | Ing. Barbora Pozděnová |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2023 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
předseda | PhDr. Jiří Halousek |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 4.3.2023 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
místopředseda | Ema Koubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 4.3.2023 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
člen | Věra Volaříková |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 4.3.2023 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
předseda výboru | PhDr. Jiří Halousek |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 27.4.2018 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Ema Koubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 27.4.2018 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
člen výboru | Věra Volaříková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 27.4.2018 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Ema Koubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 27.4.2018 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
člen výboru | Věra Volaříková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 27.4.2018 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
předseda výboru | PhDr. Jiří Halousek |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 27.4.2018 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha |
člen výboru | Věra Gajdošíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2012 do 7.12.2016 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha 4 |
místopředseda výboru | Ema Koubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2012 do 7.12.2016 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha 4 |
předseda výboru | PhDr. Jiří Halousek |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2012 do 7.12.2016 |
Adresa | Žateckých 1532/7, 14000 Praha 4 |
předseda | Ing. Zdeňka Hašková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2001 do 5.5.2012 |
Adresa | Žateckých 1532/7, Praha 4 |
místopředseda | Jaroslava Lisonová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2001 do 5.5.2012 |
Adresa | Žateckých 1532/7, Praha 4 |
člen | Věra Gajdošíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2001 do 5.5.2012 |
Adresa | Žateckých 1532/7, Praha 4 |
IČO: | 26456451 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Žateckých 1532 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 7. 2001 |
Sídlo: | Žateckých 1532/7, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |