Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 1597, Frýdek - Místek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 1597, Frýdek - Místek (28615239) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 3. 2010 Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 1597, Frýdek - Místek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 1597, Frýdek - Místek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 1597, Frýdek - Místek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6867 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28615239 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 1597, Frýdek - Místek | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.3.2010 |
Zapsána dne: | 3.3.2010 | |
Orgány společenství jsou: a) shromáždění, b) výbor společenství (dále jen "výbor"). | 21.5.2015 | |
Den vzniku společenství: 29.7.2008 | 3.3.2010 | |
Orgány společenství: - shromáždění - výbor společenství (dále jen "výbor") nebo člen společenství pověřený funkcí výboru (dále jen "pověřený vlastník"), pokud není volen výbor. | 3.3.2010 - 21.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Wolkerova 1597, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 21.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Wolkerova 1597, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 3.3.2010 - 21.5.2015 |
místopředseda výboru | Ing. Tomáš Walek |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2024 |
Adresa | Nad Kačním 1055/1, 15800 Praha 5 |
předseda výboru | Mgr. Jan Herec |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2023 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Mgr. Markéta Svojáková |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2023 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Ing. Tomáš Walek |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2023 do 4.9.2024 |
Adresa | Riegrova 853, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Mgr. Jan Herec |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2022 do 24.5.2023 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Ing. Tomáš Walek |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2022 do 24.5.2023 |
Adresa | Riegrova 853, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Mgr. Markéta Svojáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2022 do 24.5.2023 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Mgr. Jan Herec |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2015 do 23.6.2022 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Dagmar Benešová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2015 do 23.6.2022 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Markéta Svojáková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2015 do 23.6.2022 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Ing. Stanislav Bartozela |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2010 do 21.5.2015 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Jan Herec |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2010 do 21.5.2015 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Libuše Zeithamlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2010 do 21.5.2015 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
IČO: | 28615239 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 1597, Frýdek - Místek |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 3. 2010 |
Sídlo: | Wolkerova 1597, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |