Společenství vlastníků jednotek Vrchlického 493, Praha 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Vrchlického 493, Praha 5 (29136750) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vrchlického 493/41, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2013 Společenství vlastníků jednotek Vrchlického 493, Praha 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Vrchlického 493, Praha 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Vrchlického 493, Praha 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 1. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14211 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29136750 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Vrchlického 493, Praha 5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.1.2013 |
Zapsána dne: | 4.1.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vrchlického 493/41, Praha 15000, Česká republika | 15.8.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Vrchlického 493, Praha 5 15000, Česká republika | 4.1.2013 - 15.8.2018 |
člen výboru | Petr Petrů |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2021 |
Adresa | Plynární 1032/29, 17000 Praha |
předseda výboru | Dana Boutara |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2021 |
Adresa | Botanická 58/63, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Petr Lastivka |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2021 |
Adresa | Strakonická 1564/23, 15000 Praha |
člen výboru | Petr Petrů |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2021 do 16.10.2021 |
Adresa | 46, 68741 Medlovice |
člen výboru | Natalia Bolotina |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2019 do 11.9.2021 |
Adresa | Vrchlického 493/41, 15000 Praha |
Místopředseda výboru | Sylvie Haladová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2019 do 27.7.2021 |
Adresa | nám. 1. máje 56, 27062 Rynholec |
Přeseda výboru | Miroslav Hricz |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2018 do 5.11.2020 |
Adresa | Vrchlického 493/41, 15000 Praha |
Místopředseda výboru | Kateřina Kolářová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2018 do 12.11.2019 |
Adresa | Vrchlického 493/43, 15000 Praha |
člen výboru | Šimona Kruková |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2016 do 13.6.2019 |
Adresa | Vrchlického 493/43, 15000 Praha |
místopředseda výboru | Petr Lastivka |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2016 do 8.2.2018 |
Adresa | Strakonická 1564/23, 15000 Praha |
předseda výboru | Dana Boutara |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2016 do 8.2.2018 |
Adresa | Botanická 58/63, 60200 Brno |
předseda výboru | Dana Boutara |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2016 do 8.2.2018 |
Adresa | Botanická 58/63, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Petr Lastivka |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2016 do 8.2.2018 |
Adresa | Strakonická 1564/23, 15000 Praha |
člen výboru | Josef Dupač |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2013 do 16.5.2016 |
Adresa | Vrchlického 493/41, 15000 Praha |
člen výboru | Petr Petrů |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2013 do 16.5.2016 |
Adresa | 46, 68741 Medlovice |
místopředseda výboru | Petr Lastivka |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2013 do 16.5.2016 |
Adresa | Strakonická 1564/23, 15000 Praha |
předseda výboru | Dana Boutara |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2013 do 16.5.2016 |
Adresa | Botanická 58/63, 60200 Brno |
člen výboru | Tomáš Panáček |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2013 do 2.12.2014 |
Adresa | Vrchlického 493/43, 15000 Praha 5 |
pověřený vlastník | Dana Boutara |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2013 do 14.5.2013 |
Adresa | Botanická 58/63, 60200 Brno |
IČO: | 29136750 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Vrchlického 493, Praha 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 1. 2013 |
Sídlo: | Vrchlického 493/41, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |