Společenství vlastníků jednotek Vlnitá 20 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Vlnitá 20 (24805246) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vlnitá 1644/20, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2011 Společenství vlastníků jednotek Vlnitá 20 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Vlnitá 20 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Vlnitá 20 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 2. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12403 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24805246 | |
Jméno: | Společenství pro dům Vlnitá 20, Praha 4 - Braník | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.2.2011 |
Zapsána dne: | 9.2.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vlnitá 1644/20, Praha 14700, Česká republika | 13.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Frostova 339, Praha 10 10900, Česká republika | 9.2.2011 - 13.1.2018 |
Předseda výboru | Ing. Milan Rychtář |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2022 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
Člen výboru | PhDr. Miloš Kopal |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2022 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
Člen výboru | Václava Muzikantová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2022 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
Předseda výboru | Ing. Milan Rychtář |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 do 19.7.2022 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
Člen výboru | PhDr. Miloš Kopal |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2018 do 19.7.2022 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
Člen výboru | Bc. Simona Fořtová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2018 do 19.7.2022 |
Adresa | Pod Vinicí 314/9, 14300 Praha |
Předseda výboru | Václava Muzikantová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2018 do 13.1.2021 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
člen výboru | PhDr. Miloš Kopal |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 13.1.2018 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
člen výboru | Bc. Simona Fořtová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 13.1.2018 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
předseda výboru | Václava Muzikantová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2014 do 13.1.2018 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
člen výboru | Bc. Simona Fořtová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 13.1.2018 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
člen výboru | PhDr. Miloš Kopal |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 13.1.2018 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
předseda výboru | Václava Muzikantová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2014 do 13.1.2018 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha |
předseda výboru | Milan Rychtář |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 22.1.2014 |
Adresa | Vlnitá 1644/20, 14700 Praha 4 |
IČO: | 24805246 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Vlnitá 20 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 2. 2011 |
Sídlo: | Vlnitá 1644/20, Praha 14700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |