Společenství vlastníků jednotek Višňová 449/450 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Višňová 449/450 (26932865) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Višňová 450, 66482 Říčany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 2004 Společenství vlastníků jednotek Višňová 449/450 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Višňová 449/450 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Višňová 449/450 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 7. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4287 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26932865 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Višňová 449/450 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.7.2004 |
Zapsána dne: | 14.7.2004 | |
Změna stanov Společenství vlastníků jednotek | 22.9.2016 | |
Den vzniku společenství: 24.3.2004 | 14.7.2004 - 19.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Višňová 450, Říčany 66482, Česká republika | 19.11.2015 |
---|
Místopředseda výboru | Josef Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2021 |
Adresa | Višňová 450, 66482 Říčany |
Člen výboru | Kateřina Polanská |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2021 |
Adresa | Višňová 450, 66482 Říčany |
Předseda výboru | Ilona Mazourová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2023 |
Adresa | Rosická 224, 66482 Říčany |
Předseda výboru | Ilona Mazourová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2021 do 17.11.2023 |
Adresa | Višňová 449, 66482 Říčany |
člen výboru | Ilona Mazourová |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 do 18.9.2021 |
Adresa | Višňová 449, 66482 Říčany |
Člen výboru | Josef Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 18.9.2021 |
Adresa | Višňová 450, 66482 Říčany |
Předseda výboru | Pavel Balvín |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 18.9.2021 |
Adresa | Višňová 450, 66482 Říčany |
Člen výboru | Jana Bednaříková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 22.9.2016 |
Adresa | Višňová 449, 66482 Říčany |
Člen výboru | Jana Bednaříková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 22.9.2016 |
Adresa | Višňová 449, 66482 Říčany |
člen výboru | Vilem Hochman |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 16.1.2016 |
Adresa | Komenského náměstí 606, 66501 Rosice |
místopředseda výboru | Ladislav Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 16.1.2016 |
Adresa | Rosická 224, 66482 Říčany |
předseda výboru | Pavel Balvín |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 16.1.2016 |
Adresa | Višňová 450, 66482 Říčany |
předseda | Pavel Balvín |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2004 do 19.11.2015 |
Adresa | Višňová 450, Říčany |
člen výboru | Vilém Hochman |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2009 do 19.11.2015 |
Adresa | Višňová 450, 66482 Říčany |
místopředseda výboru | Ladislav Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2009 do 19.11.2015 |
Adresa | Višňová 449, 66482 Říčany |
místopředseda | Stanislav Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2004 do 4.8.2009 |
Adresa | Višňová 450, Říčany |
člen | Ladislav Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2004 do 4.8.2009 |
Adresa | Rosická 224, Říčany |
IČO: | 26932865 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Višňová 449/450 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Říčany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 7. 2004 |
Sídlo: | Višňová 450, Říčany 66482 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |