Společenství vlastníků jednotek Veveří 77 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Veveří 77 (02460815) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Veveří 498/77, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2013 Společenství vlastníků jednotek Veveří 77 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Veveří 77 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Veveří 77 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 12. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10406 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02460815 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Veveří 77 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.12.2013 |
Zapsána dne: | 19.12.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Veveří 498/77, Brno 60200, Česká republika | 19.12.2013 |
---|
místopředseda výboru | Eva Budinská |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2020 |
Adresa | 42, 66483 Litostrov |
člen výboru | Mgr. Zdeněk Stachoň PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2020 |
Adresa | 294, 76841 Rusava |
Předseda výboru | Ing. Darina Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 |
Adresa | Veveří 498/77, 60200 Brno |
Předseda výboru | Ing. Darina Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2020 do 23.10.2020 |
Adresa | Dvořákova 635/4, 60200 Brno |
Člen výboru | David Štolfa |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2013 do 9.9.2020 |
Adresa | Veveří 498/77, 60200 Brno |
Místopředseda výboru | Igor Kyselka |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2013 do 9.9.2020 |
Adresa | Veveří 498/77, 60200 Brno |
Předseda výboru | Ing. Roman Horák CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2017 do 9.9.2020 |
Adresa | Veveří 498/77, 60200 Brno |
Předseda výboru | Ing. Roman Horák CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2013 do 8.2.2017 |
Adresa | Škrétova 1618/12, 62100 Brno |
IČO: | 02460815 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Veveří 77 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 12. 2013 |
Sídlo: | Veveří 498/77, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |