Společenství vlastníků jednotek Věstonická 434/4, Praha 5 - Zličín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Věstonická 434/4, Praha 5 - Zličín (28483430) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Věstonická 434/4, 15521 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 2008 Společenství vlastníků jednotek Věstonická 434/4, Praha 5 - Zličín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Věstonická 434/4, Praha 5 - Zličín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Věstonická 434/4, Praha 5 - Zličín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 12. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9533 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28483430 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro 434,Zličínský dvůr,Praha Zličín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.12.2008 |
Zapsána dne: | 6.12.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Věstonická 434/4, Praha 5 15521, Česká republika | 6.12.2008 |
---|
místopředseda výboru | Václav Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2023 |
Adresa | Věstonická 434/4, 15521 Praha |
Předseda výboru | Ing. Martin Herda |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2023 |
Adresa | Věstonická 434/4, 15521 Praha |
člen výboru | Ing. Josef Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2021 |
Adresa | Čelakovského 886, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
předseda | Mgr. Ondrej Kinčík |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2020 do 24.1.2023 |
Adresa | Věstonická 434/4, 15521 Praha |
místopředseda | Ing. Martin Herda |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2020 do 24.1.2023 |
Adresa | Věstonická 434/4, 15521 Praha |
člen výboru | Kateřina Tomková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2020 do 9.6.2021 |
Adresa | Rostovská 318/7, 10100 Praha |
člen výboru | Ing. Martin Herda |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2008 do 12.6.2020 |
Adresa | Věstonická 434/4, 15521 Praha 5 |
předseda výboru | Mgr. Ondřej Kinčík |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2008 do 12.6.2020 |
Adresa | Mikovíniho 407/16, 94911 Nitra |
člen výboru | Ing. Veronika Miglecová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2011 do 12.6.2020 |
Adresa | Maurerova 747/12, 04022 Košice |
místopředseda výboru | Bc. Lucie Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2008 do 26.1.2011 |
Adresa | Věstonická 434/4, 15521 Praha 5 |
IČO: | 28483430 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Věstonická 434/4, Praha 5 - Zličín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Zličín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 12. 2008 |
Sídlo: | Věstonická 434/4, Praha 15521 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |