Společenství vlastníků jednotek Velehradská 3031 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Velehradská 3031 (26255901) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2001 Společenství vlastníků jednotek Velehradská 3031 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Velehradská 3031 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Velehradská 3031 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 980 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26255901 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Velehradská 3031 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.7.2001 |
Zapsána dne: | 26.7.2001 | |
Společenství vlastníků jednotek přizpůsobilo své stanovy zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku. | 21.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Velehradská 3031/93, Kroměříž 76701, Česká republika | 6.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Velehradská 3031, Kroměříž 76701, Česká republika | 26.7.2001 - 6.10.2016 |
předseda výboru | Jaroslav Večeřa |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 |
Adresa | Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Ing. Hana Lesáková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 |
Adresa | Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Ing. Josef Zbořil |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 |
Adresa | Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž |
Předseda výboru | Jaroslav Večeřa |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 3.1.2023 |
Adresa | Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž |
Členka výboru | Hana Koubková |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 3.1.2023 |
Adresa | Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž |
Členka výboru | Ing. Hana Lesáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 3.1.2023 |
Adresa | Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž |
Členka výboru | Ing. Hana Lesáková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 6.10.2016 |
Adresa | Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž |
Členka výboru | Hana Koubková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 6.10.2016 |
Adresa | Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž |
Členka výboru | Ing. Hana Lesáková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 6.10.2016 |
Adresa | Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž |
Členka výboru | Hana Koubková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 6.10.2016 |
Adresa | Velehradská 3031/93, 76701 Kroměříž |
Člen výboru | Hana Koubková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2005 do 21.10.2015 |
Adresa | Velehradská 3031/93, Kroměříž |
Člen výboru | Ing. Hana Lesáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2005 do 21.10.2015 |
Adresa | Velehradská 3031/93, Kroměříž |
Předseda výboru | Jaroslav Večeřa |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2005 do 21.10.2015 |
Adresa | Velehradská 3031/93, Kroměříž |
člen výboru | Eva Typltová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2001 do 2.2.2005 |
Adresa | Velehradská 3031/93, Kroměříž |
člen výboru | Pavel Rozmánek |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2003 do 2.2.2005 |
Adresa | Velehradská 3031, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Ing. Eduard Schumera |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2003 do 2.2.2005 |
Adresa | Velehradská 3031/93, Kroměříž |
předseda výboru | Vladimír Koubek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2001 do 2.4.2003 |
Adresa | Velehradská 3031/93, Kroměříž |
člen výboru | Ing. Eduard Schumera |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2001 do 2.4.2003 |
Adresa | Velehradská 3031/93, Kroměříž |
IČO: | 26255901 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Velehradská 3031 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kroměříž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 7. 2001 |
Sídlo: | Velehradská 3031/93, Kroměříž 76701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |