Společenství vlastníků jednotek ve Skalsku čp. 79 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek ve Skalsku čp. 79 (24812021) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 79, 29426 Skalsko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 3. 2011 Společenství vlastníků jednotek ve Skalsku čp. 79 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek ve Skalsku čp. 79 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek ve Skalsku čp. 79 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 3. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12451 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24812021 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek ve Skalsku čp. 79 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.3.2011 |
Zapsána dne: | 16.3.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 79, Skalsko 29426, Česká republika | 10.10.2016 |
---|
předseda výboru | Vladimír Jeník |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | 79, 29426 Skalsko |
člen výboru | Jiří Límon |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | 79, 29426 Skalsko |
člen výboru | Petr Jiřinský |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | 69, 29425 Bukovno |
člen výboru | Jiří Límon |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2020 do 28.12.2021 |
Adresa | 79, 29426 Skalsko |
člen výboru | Petr Jiřinský |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 28.12.2021 |
Adresa | 69, 29425 Bukovno |
předseda výboru | Vladimír Jeník |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 28.12.2021 |
Adresa | 79, 29426 Skalsko |
člen výboru | Jiří Límon |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 19.2.2020 |
Adresa | 37, 29430 Niměřice |
místopředseda výboru | Jiří Límon |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 10.10.2016 |
Adresa | 37, 29430 Niměřice |
člen výboru | Petr Jiřinský |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 10.10.2016 |
Adresa | 69, 29425 Bukovno |
předseda výboru | Lukáš Jeník |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 10.10.2016 |
Adresa | 119, 29426 Skalsko |
IČO: | 24812021 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek ve Skalsku čp. 79 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Skalsko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 3. 2011 |
Sídlo: | 79, Skalsko 29426 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |