Společenství vlastníků jednotek V. Nezvala 737 Frýdek - Místek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek V. Nezvala 737 Frýdek - Místek (26794926) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 2. 2003 Společenství vlastníků jednotek V. Nezvala 737 Frýdek - Místek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek V. Nezvala 737 Frýdek - Místek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek V. Nezvala 737 Frýdek - Místek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2524 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26794926 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek V. Nezvala 737 Frýdek - Místek | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.2.2003 |
Zapsána dne: | 12.2.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 12.2.2003 - 31.10.2017 | |
Den vzniku společenství: 16.7.2002 | 12.2.2003 - 31.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vítězslava Nezvala 737, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | V. Nezvala č.p. 737, Frýdek - Místek 73801, Česká republika | 12.2.2003 - 13.9.2016 |
předseda výboru | Bohumil Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2017 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Jaroslav Rohel |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2019 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Ing. Dagmar Bendová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2019 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Martin Ručka |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2018 do 6.4.2019 |
Adresa | 990, 73941 Palkovice |
člen výboru | Ing. Dagmar Bendová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2017 do 6.4.2019 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Martin Ručka |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2017 do 28.11.2018 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Martin Ručka |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2017 do 28.11.2018 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Bohumil Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 31.10.2017 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | JUDr. Milan Štíhel |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 31.10.2017 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Martin Ručka |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 31.10.2017 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | JUDr. Milan Štíhel |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 31.10.2017 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Martin Ručka |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 31.10.2017 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Bohumil Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 31.10.2017 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 737, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Martin Ručka |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2009 do 13.9.2016 |
Adresa | V. Nezvala 737, Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | JUDr. Milan Štíhel |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2009 do 13.9.2016 |
Adresa | V. Nezvala 737, Frýdek-Místek |
předseda výboru | Bohumil Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2009 do 13.9.2016 |
Adresa | V. Nezvala 737, Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Bohumil Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2005 do 17.6.2009 |
Adresa | Slunečná 287, Frýdek-Místek |
člen výboru | Miloš Velčovský |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2005 do 17.6.2009 |
Adresa | Bezručova 1773, Frýdek-Místek |
předseda výboru | MUDr. Zdeněk Furmánek |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2005 do 17.6.2009 |
Adresa | V. Nezvala 737, Frýdek-Místek |
předseda výboru | Vladimíra Merová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2003 do 19.7.2005 |
Adresa | V. Nezvala 737, Frýdek - Místek |
místopředseda výboru | Jan Merta |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2003 do 19.7.2005 |
Adresa | V. Nezvala 737, Frýdek - Místek |
člen výboru | Jaroslav Urban |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2003 do 19.7.2005 |
Adresa | V. Nezvala 737, Frýdek - Místek |
IČO: | 26794926 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek V. Nezvala 737 Frýdek - Místek |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 2. 2003 |
Sídlo: | Vítězslava Nezvala 737, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |