Společenství vlastníků jednotek v domě Sokolovská 67/46, Praha 8 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě Sokolovská 67/46, Praha 8 (28448286) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sokolovská 67/46, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 8. 2008 Společenství vlastníků jednotek v domě Sokolovská 67/46, Praha 8 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě Sokolovská 67/46, Praha 8 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě Sokolovská 67/46, Praha 8 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 8. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9355 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28448286 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě Sokolovská 67/46, Praha 8 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.8.2008 |
Zapsána dne: | 22.8.2008 | |
Den vzniku společenství: 21.5.2008 | 22.8.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 67/46, Praha 18600, Česká republika | 22.8.2008 |
---|
člen výboru | Michaela Vašková |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2017 |
Adresa | Sokolovská 67/46, 18600 Praha |
předseda výboru | Ing. Miloš Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2017 |
Adresa | 25, 56201 Podlesí |
člen výboru | Tomáš Kopp |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2017 |
Adresa | Čertův vršek 285/6, 18000 Praha |
místopředseda výboru | Tomáš Kopp |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2008 do 9.12.2017 |
Adresa | Volutová 2516/2, 15000 Praha |
člen výboru | Michaela Vašková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2011 do 9.12.2017 |
Adresa | Sokolovská 67/46, 18600 Praha 8 |
předseda výboru | Ing. Miloš Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2011 do 9.12.2017 |
Adresa | 25, 56201 Podlesí |
předseda výboru | Ondřej Bystroň |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2008 do 9.11.2011 |
Adresa | Slávy Horníka 252/14, 15000 Praha |
člen výboru | Petr Zima |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2008 do 9.11.2011 |
Adresa | nám. Plukovníka Vlčka 696/4, 19000 Praha |
IČO: | 28448286 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě Sokolovská 67/46, Praha 8 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 8. 2008 |
Sídlo: | Sokolovská 67/46, Praha 18600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |