Společenství vlastníků jednotek v domě Husova čp. 1262 v Přešticích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě Husova čp. 1262 v Přešticích (73712914) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Husova 1262, 33401 Přeštice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 9. 2006 Společenství vlastníků jednotek v domě Husova čp. 1262 v Přešticích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě Husova čp. 1262 v Přešticích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě Husova čp. 1262 v Přešticích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 26. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4729 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73712914 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě Husova čp. 1262 v Přešticích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.9.2006 |
Zapsána dne: | 26.9.2006 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 26.9.2006 - 5.11.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 1262, Přeštice 33401, Česká republika | 26.9.2006 |
---|
předseda výboru | Ing. Radka Malíková |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Husova 1262, 33401 Přeštice |
místopředseda výboru | Karel Kavina |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Husova 1262, 33401 Přeštice |
člen výboru | Roman Pluhař |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Husova 963, 33401 Přeštice |
místopředseda výboru | Veronika Řeřichová Kopáčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 16.3.2023 |
Adresa | Husova 1262, 33401 Přeštice |
člen výboru | Roman Pluhař |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 16.3.2023 |
Adresa | Husova 963, 33401 Přeštice |
předseda výboru | Radka Malíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 16.3.2023 |
Adresa | Husova 1262, 33401 Přeštice |
člen výboru | Roman Pluhař |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2008 do 4.2.2017 |
Adresa | Husova 963, 33401 Přeštice |
místopředseda výboru | Veronika Kopáčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2008 do 4.2.2017 |
Adresa | 128, 33541 Vrčeň |
předseda výboru | Ing. Radka Malíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2008 do 4.2.2017 |
Adresa | Husova 1262, 33401 Přeštice |
předseda výboru | Tomáš Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2006 do 18.6.2008 |
Adresa | Klatovská tř. 76, Plzeň |
místopředseda výboru | Veronika Kopáčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2006 do 18.6.2008 |
Adresa | 128, Vrčeň |
člen výboru | Roman Pluhař |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2006 do 18.6.2008 |
Adresa | 963, Přeštice |
IČO: | 73712914 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě Husova čp. 1262 v Přešticích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-jih |
Základní územní jednotka: | Přeštice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 10. 2005 |
Sídlo: | Husova 1262, Přeštice 33401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |