Společenství vlastníků jednotek v domě Eduarda Světlíka č.p.1015 a č.p. 1016 v Hulíně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě Eduarda Světlíka č.p.1015 a č.p. 1016 v Hulíně (26266270) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Eduarda Světlíka 1015, 76824 Hulín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 11. 2001 Společenství vlastníků jednotek v domě Eduarda Světlíka č.p.1015 a č.p. 1016 v Hulíně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě Eduarda Světlíka č.p.1015 a č.p. 1016 v Hulíně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě Eduarda Světlíka č.p.1015 a č.p. 1016 v Hulíně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1598 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26266270 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě Eduarda Světlíka č.p.1015 a č.p. 1016 v Hulíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.11.2001 |
Zapsána dne: | 22.11.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Eduarda Světlíka 1015, Hulín 76824, Česká republika | 4.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Eduarda Světlíka čp.1015, Hulín 76824, Česká republika | 22.11.2001 - 4.4.2016 |
předseda výboru | Zdeněk Motal |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2020 |
Adresa | Eduarda Světlíka 1015, 76824 Hulín |
člen výboru | Vladimíra Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2020 |
Adresa | Eduarda Světlíka 1016, 76824 Hulín |
člen výboru | Marek Bielik |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2020 |
Adresa | Eduarda Světlíka 1015, 76824 Hulín |
člen výboru | Marek Bielik |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 3.1.2020 |
Adresa | Eduarda Světlíka 1015, 76824 Hulín |
předseda výboru | Zdeněk Motal |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 3.1.2020 |
Adresa | Eduarda Světlíka 1015, 76824 Hulín |
místopředseda výboru | Vladimíra Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2016 do 3.1.2020 |
Adresa | Eduarda Světlíka 1016, 76824 Hulín |
Místopředseda výboru | Eva Fuksová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2001 do 28.1.2015 |
Adresa | Eduarda Světlíka čp.1015, Hulín |
Člen výboru | Pavel Gabrhelík |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2001 do 28.1.2015 |
Adresa | Eduarda Světlíka čp.1016, Hulín |
Předseda výboru | Otto Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2001 do 28.1.2015 |
Adresa | Eduarda Světlíka čp.1015, Hulín |
IČO: | 26266270 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě Eduarda Světlíka č.p.1015 a č.p. 1016 v Hulíně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Hulín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 11. 2001 |
Sídlo: | Eduarda Světlíka 1015, Hulín 76824 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |