Společenství vlastníků jednotek v domě Dělostřelecká 653 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě Dělostřelecká 653 (27432581) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dělostřelecká 653/3, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 2006 Společenství vlastníků jednotek v domě Dělostřelecká 653 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě Dělostřelecká 653 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě Dělostřelecká 653 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 3. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6514 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27432581 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě Dělostřelecká 653 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.3.2006 |
Zapsána dne: | 24.3.2006 | |
Den vzniku: 28.4.2004 | 24.3.2006 - 23.11.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dělostřelecká 653/3, Praha 6 16000, Česká republika | 24.3.2006 |
---|
předseda výboru | Jiří Devát |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2013 |
Adresa | Dělostřelecká 653/3, 16000 Praha |
místopředseda výboru | Libuše Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2013 |
Adresa | Dělostřelecká 653/3, 16000 Praha |
člen výboru | Pavel Drobil |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2013 |
Adresa | Za Vodárnou 181/2, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Emanuel Bach |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2006 do 23.11.2013 |
Adresa | Dělostřelecká 653/3, Praha 6 |
člen výboru | Ing. Jiří Devát |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2006 do 23.11.2013 |
Adresa | Dělostřelecká 653/3, Praha 6 |
člen výboru | Mgr. Libuše Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2006 do 23.11.2013 |
Adresa | Dělostřelecká 653/3, Praha 6 |
IČO: | 27432581 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě Dělostřelecká 653 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 3. 2006 |
Sídlo: | Dělostřelecká 653/3, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |