Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 794/III v Poděbradech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 794/III v Poděbradech (26771381) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese K. Čapka 794/1, 29001 Poděbrady. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 2003 Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 794/III v Poděbradech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 794/III v Poděbradech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 794/III v Poděbradech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3703 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26771381 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 794/III v Poděbradech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.4.2003 |
Zapsána dne: | 23.4.2003 | |
den vzniku společenství: 1.7.2000 | 23.4.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K. Čapka 794/1, Poděbrady 29001, Česká republika | 23.4.2003 |
---|
předseda SVJ | Jan Caňkář |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | Šantlova 842, 29001 Poděbrady |
předseda SVJ | Jan Caňkář |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2022 do 27.3.2024 |
Adresa | Hakenova 1121/28, 29001 Poděbrady |
předseda SVJ | Jan Caňkář |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 25.3.2022 |
Adresa | K. Čapka 794/1, 29001 Poděbrady |
pověřený vlastník | Jan Caňkář |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2013 do 1.11.2016 |
Adresa | K. Čapka 794/1, 29001 Poděbrady |
IČO: | 26771381 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 794/III v Poděbradech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Poděbrady |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 4. 2003 |
Sídlo: | K. Čapka 794/1, Poděbrady 29001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |