Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 734 v Praze 6 - Vokovicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 734 v Praze 6 - Vokovicích (26445590) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese K Červenému vrchu 734/29, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 6. 2001 Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 734 v Praze 6 - Vokovicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 734 v Praze 6 - Vokovicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 734 v Praze 6 - Vokovicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 6. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 556 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26445590 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 734 v Praze 6 - Vokovicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.6.2001 |
Zapsána dne: | 2.6.2001 | |
den vzniku společenství : 1.7.2OOO | 2.6.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Červenému vrchu 734/29, Praha 16000, Česká republika | 3.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | K Červenému vrchu 29, čp 734, Praha 6 , Česká republika | 2.6.2001 - 3.12.2016 |
člen výboru | RNDr. Pavel Pudlák |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 |
Adresa | K Červenému vrchu 734/29, 16000 Praha |
člen | Ing. Zbyněk Raichl |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 |
Adresa | Zátopkova 1040, 25264 Velké Přílepy |
předseda | Jana Sedláčková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 |
Adresa | K Červenému vrchu 734/29, 16000 Praha |
člen | Ing. Zbyněk Raichl |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2008 do 3.12.2016 |
Adresa | Českomalínská 516/27, 16000 Praha 6 |
člen výboru | RNDr. Pavel Pudlák |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2008 do 3.12.2016 |
Adresa | K Červenému vrchu 734/29, 16000 Praha 6 |
předseda | Jana Sedláčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2008 do 3.12.2016 |
Adresa | K Červenému vrchu 734/29, 16000 Praha 6 |
předseda | RNDr. Pavel Pudlák |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2001 do 23.5.2008 |
Adresa | K Červenému vrchu 734/29, Praha 6 |
místopředseda | Lubislava Raichlová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2001 do 23.5.2008 |
Adresa | K Červenému vrchu 734/29, Praha 6 |
člen | Ladislava Krušinová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2001 do 23.5.2008 |
Adresa | K Červenému vrchu 734/29, Praha 6 |
IČO: | 26445590 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 734 v Praze 6 - Vokovicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 6. 2001 |
Sídlo: | K Červenému vrchu 734/29, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |