Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 501/II v Poděbradech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 501/II v Poděbradech (26746808) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Studentská 501/52, 29001 Poděbrady. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 2. 2003 Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 501/II v Poděbradech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 501/II v Poděbradech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 501/II v Poděbradech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3049 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26746808 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 501/II v Poděbradech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.2.2003 |
Zapsána dne: | 5.2.2003 | |
Den vzniku: 1.7.2000 | 5.2.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Studentská 501/52, Poděbrady 29001, Česká republika | 1.8.2018 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Studenstská čp. 501/II, Poděbrady 29001, Česká republika | 5.2.2003 - 1.8.2018 |
místopředseda výboru | Věra Strapková |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2019 |
Adresa | Studentská 501/52, 29001 Poděbrady |
člen výboru | Lucie Kohoutová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2019 |
Adresa | Štítného 772/10, 29001 Poděbrady |
předseda výboru | Jiřina Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2022 |
Adresa | Studentská 501/52, 29001 Poděbrady |
předseda výboru | Jiřina Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2019 do 9.6.2022 |
Adresa | Studentská 501/52, 29001 Poděbrady |
předseda výboru | Jiřina Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 do 11.12.2019 |
Adresa | Studentská 501/52, 29001 Poděbrady |
místopředseda výboru | Věra Strapková |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 do 11.12.2019 |
Adresa | Studentská 501/52, 29001 Poděbrady |
předseda výboru | Jiřina Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2010 do 1.8.2018 |
Adresa | Studentská 501/52, 29001 Poděbrady |
člen výboru | Jaroslava Šafaříková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2010 do 1.8.2018 |
Adresa | Studentská 501/52, 29001 Poděbrady |
místopředseda výboru | Věra Strapková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2010 do 1.8.2018 |
Adresa | Studentská 501/52, Poděbrady |
IČO: | 26746808 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 501/II v Poděbradech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Poděbrady |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 2. 2003 |
Sídlo: | Studentská 501/52, Poděbrady 29001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |