Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 446 ve Frýdku - Místku, Komenského ul. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 446 ve Frýdku - Místku, Komenského ul. (26790599) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Komenského 446, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2002 Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 446 ve Frýdku - Místku, Komenského ul. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 446 ve Frýdku - Místku, Komenského ul. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 446 ve Frýdku - Místku, Komenského ul. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2265 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26790599 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 446 ve Frýdku - Místku, Komenského ul. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.12.2002 |
Zapsána dne: | 21.12.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 21.12.2002 | |
Den vzniku společenství: 6.5.2002 | 21.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 446, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Komenského 446, Frýdek - Místek 73802, Česká republika | 21.12.2002 - 5.10.2016 |
místopředseda výboru | Lumír Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 do 18.4.2020 |
Adresa | Komenského 446, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Jaroslav Jalůvka |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 18.4.2020 |
Adresa | Komenského 446, 73801 Frýdek-Místek |
předsedkyně výboru | Magda Kološová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2019 do 18.4.2020 |
Adresa | U Kaplice 220, 74762 Mokré Lazce |
předsedkyně výboru | Magda Kološová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 31.7.2019 |
Adresa | Komenského 446, 73801 Frýdek-Místek |
předsedkyně výboru | Magda Kološová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2002 do 5.10.2016 |
Adresa | Komenského čp. 446, Frýdek - Místek |
člen výboru | Jaroslav Jalůvka |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2002 do 5.10.2016 |
Adresa | Komenského čp. 446, Frýdek - Místek |
místopředseda výboru | Lumír Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2002 do 3.8.2015 |
Adresa | Komenského čp. 446, Frýdek - Místek |
IČO: | 26790599 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 446 ve Frýdku - Místku, Komenského ul. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 12. 2002 |
Sídlo: | Komenského 446, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |