Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 99 ve Václavicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 99 ve Václavicích (71225463) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 99, 25601 Václavice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 2004 Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 99 ve Václavicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 99 ve Václavicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 99 ve Václavicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 10. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5088 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71225463 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 99 ve Václavicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.10.2004 |
Zapsána dne: | 1.10.2004 | |
den vzniku společenství. 18.3.2004 | 1.10.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 99, Václavice 25601, Česká republika | 1.10.2004 |
---|
Pověřený vlastník | Dušan Kopec |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2024 |
Adresa | 99, 25601 Václavice |
místopředseda výboru | Antonín Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2022 do 20.2.2024 |
Adresa | 99, 25601 Václavice |
člen výboru | Anna Papežová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2022 do 20.2.2024 |
Adresa | 99, 25601 Václavice |
předseda výboru | Ivana Šindelářová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 do 20.2.2024 |
Adresa | 99, 25601 Václavice |
předseda výboru | Ivana Šindelářová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2004 do 14.2.2023 |
Adresa | Václavice , Benešov |
člen výboru | Anna Papežová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2004 do 30.10.2022 |
Adresa | Václavice , Benešov |
místopředseda výboru | Antonín Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2004 do 27.10.2022 |
Adresa | Václavice , Benešov |
IČO: | 71225463 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 99 ve Václavicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Václavice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 5. 2004 |
Sídlo: | 99, Václavice 25601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |