Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2621 Praha 3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2621 Praha 3 (27136027) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Křivá 2621/4, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 2004 Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2621 Praha 3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2621 Praha 3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2621 Praha 3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4704 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27136027 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2621 Praha 3 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.6.2004 |
Zapsána dne: | 4.6.2004 | |
den vzniku společenství: 14.1.2004 | 4.6.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křivá 2621/4, Praha 3 13000, Česká republika | 4.6.2004 |
---|
předseda výboru | Ing. Tomáš Ullrich |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 |
Adresa | Křivá 2621/4, 13000 Praha |
místopředseda výboru | Jan Kuděj |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 |
Adresa | Křivá 2621/4, 13000 Praha |
člen výboru | Jana Chundelová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2022 |
Adresa | Křivá 2621/4, 13000 Praha |
člen výboru | Jana Chundelová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2006 do 12.12.2022 |
Adresa | Křivá 2621/4, Praha 3 |
předseda výboru | ing. Tomáš Ullrich |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2004 do 18.12.2019 |
Adresa | Křivá 2621/4, 13000 Praha 3 |
místopředseda výboru | Jan Kuděj |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2004 do 18.12.2019 |
Adresa | Křivá 2621/4, 13000 Praha 3 |
člen výboru | Ing. Ivana Runštuková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2004 do 29.12.2006 |
Adresa | Křivá 2621/4, 13000 Praha 3 |
IČO: | 27136027 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2621 Praha 3 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 6. 2004 |
Sídlo: | Křivá 2621/4, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |