Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 1801, Žalov, Roztoky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 1801, Žalov, Roztoky (27885194) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Panenské 1801, 25263 Roztoky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 2007 Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 1801, Žalov, Roztoky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 1801, Žalov, Roztoky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 1801, Žalov, Roztoky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 4. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7679 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27885194 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytů Roztoky, Žalov 1801 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.4.2007 |
Zapsána dne: | 26.4.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Panenské 1801, Roztoky 25263, Česká republika | 14.1.2017 |
---|
předsedkyně výboru | Marie Stárková |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2023 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
členka výboru | Mgr. Jaroslava Prošková |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2023 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
člen výboru | Ing. Jan Houška |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2023 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
předseda výboru | Ing. Richard Burda Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2017 do 22.4.2023 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
člen výboru | Jan Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2017 do 22.4.2023 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
člen výboru | Ing. Etela Bakešová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2017 do 22.4.2023 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
člen výboru | Ing. Etela Bakešová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2010 do 14.1.2017 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
předseda výboru | Ing. Richard Burda Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2011 do 14.1.2017 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
člen výboru | Jan Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2012 do 14.1.2017 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
člen výboru | Mgr. Jaroslava Prošková |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2010 do 12.11.2012 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
předseda výboru | Mgr. Petr Toman |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2010 do 23.4.2011 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
předseda výboru | Mgr. Jindřich Strmiska |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2007 do 23.9.2010 |
Adresa | Děkanská vinice I 828/14, 14000 Praha 4 |
člen výboru | Ing. Renáta Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2007 do 23.9.2010 |
Adresa | Na Panenské 1801, 25263 Roztoky |
člen výboru | Mgr. Petr Toman |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2007 do 23.9.2010 |
Adresa | Staňkova 158/7, Ostrava |
IČO: | 27885194 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 1801, Žalov, Roztoky |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Roztoky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 4. 2007 |
Sídlo: | Na Panenské 1801, Roztoky 25263 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |