Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1335 v Holešově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1335 v Holešově (26251183) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Masarykova 1335/23, 76901 Holešov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 7. 2001 Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1335 v Holešově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1335 v Holešově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1335 v Holešově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 604 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26251183 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1335 v Holešově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.7.2001 |
Zapsána dne: | 10.7.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 1335/23, Holešov 76901, Česká republika | 6.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykova 1335, Holešov 76901, Česká republika | 10.7.2001 - 6.10.2016 |
předseda společenství vlastníků | Michal Novotníček |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 |
Adresa | Masarykova 1335/23, 76901 Holešov |
pověřený vlastník | Michal Novotníček |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2016 |
Adresa | Masarykova 1335/23, 76901 Holešov |
pověřený vlastník | Michal Novotníček |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2016 do 1.11.2017 |
Adresa | Masarykova 1335/23, 76901 Holešov |
pověřený vlastník | Michal Novotníček |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2011 do 9.1.2016 |
Adresa | Masarykova 1335, 76901 Holešov |
Člen výboru | Jan Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2003 do 19.2.2011 |
Adresa | Masarykova 1335, Holešov |
Místopředsedkyně výboru | Božena Šimečková |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2003 do 19.2.2011 |
Adresa | Masarykova 1335, Holešov |
Předseda výboru | Ing. Jaroslav Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2003 do 19.2.2011 |
Adresa | Masarykova 1335, Holešov |
Předseda výboru | Ing. Jaroslav Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2001 do 28.8.2003 |
Adresa | Masarykova 1335, Holešov |
Místopředsedkyně výboru | Božena Šimečková |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2001 do 28.8.2003 |
Adresa | Masarykova 1335, Holešov |
Člen výboru | Jan Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2001 do 28.8.2003 |
Adresa | Masarykova 1335, Holešov |
IČO: | 26251183 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1335 v Holešově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Holešov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 7. 2001 |
Sídlo: | Masarykova 1335/23, Holešov 76901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |