SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2333 V AŠI má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2333 V AŠI (75012499) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kotkova 2333/11, 35201 Aš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 2003 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2333 V AŠI má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2333 V AŠI nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2333 V AŠI na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 17. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2709 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75012499 | |
Jméno: | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2333 V AŠI | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.6.2003 |
Zapsána dne: | 17.6.2003 | |
Den vzniku společenství: 25. 4. 2002 | 17.6.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 17.6.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kotkova 2333/11, Aš 35201, Česká republika | 18.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kotkova č.p. 2333, Aš 35201, Česká republika | 17.6.2003 - 18.11.2016 |
Pověřený vlastník | Vilém Telín |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2016 |
Adresa | Kotkova 2333/11, 35201 Aš |
Pověřený vlastník | Vilém Telín |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2003 do 18.11.2016 |
Adresa | Kotkova 11, Aš |
IČO: | 75012499 |
---|---|
Firma: | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2333 V AŠI |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Aš |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 4. 2002 |
Sídlo: | Kotkova 2333/11, Aš 35201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |