SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2108 V AŠI má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2108 V AŠI (71168664) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Janáčkova 2108/20, 35201 Aš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 2003 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2108 V AŠI má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2108 V AŠI nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2108 V AŠI na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 29. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3077 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71168664 | |
Jméno: | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2108 V AŠI | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.7.2003 |
Zapsána dne: | 29.7.2003 | |
Den vzniku společenství: 15.1.2003 | 29.7.2003 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 29.7.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Janáčkova 2108/20, Aš 35201, Česká republika | 15.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Janáčkova č.p. 2108, Aš 35201, Česká republika | 29.7.2003 - 15.9.2016 |
pověřený vlastník | Vlastimil Skuhrovec |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2013 |
Adresa | Janáčkova 2108/20, 35201 Aš |
pověřený vlastník | Anna Šlechtová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2003 do 28.3.2013 |
Adresa | Janáčkova 20, 35201 Aš |
IČO: | 71168664 |
---|---|
Firma: | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2108 V AŠI |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Aš |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 1. 2003 |
Sídlo: | Janáčkova 2108/20, Aš 35201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |