Společenství vlastníků jednotek v budově Ruská ul. 2537/81a, Praha 10 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v budově Ruská ul. 2537/81a, Praha 10 (27072886) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ruská 2537/81a, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 7. 2003 Společenství vlastníků jednotek v budově Ruská ul. 2537/81a, Praha 10 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v budově Ruská ul. 2537/81a, Praha 10 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v budově Ruská ul. 2537/81a, Praha 10 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4085 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27072886 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v budově Ruská ul. 2537/81a, Praha 10 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.7.2003 |
Zapsána dne: | 30.7.2003 | |
Den vzniku společenství: 2.10.2002 | 30.7.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ruská 2537/81a, Praha 10000, Česká republika | 10.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Ruská 81/a, Praha 10 10000, Česká republika | 30.7.2003 - 10.5.2023 |
Předseda výboru | Kamil Šimon |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2023 |
Adresa | Ruská 2537/81a, 10000 Praha |
Člen výboru | Marek Dvořák MBA. |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2023 |
Adresa | Ruská 2537/81a, 10000 Praha |
Člen výboru | Ing. Martin Vokálek MBA. |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2023 |
Adresa | Ruská 2537/81a, 10000 Praha |
Předseda výboru | Tomáš Bena |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2017 do 5.7.2023 |
Adresa | Donská 176/13, 10100 Praha |
Člen výboru | Doc.Ing.arch. Václav Dvořák CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 do 5.7.2023 |
Adresa | Ruská 2537/81a, 10000 Praha |
Člen výboru | Ing. Vladimír Vodrážka |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 do 5.7.2023 |
Adresa | Ruská 2537/81a, 10000 Praha |
Člen výboru | Doc.Ing.arch. Václav Dvořák CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2017 do 6.5.2023 |
Adresa | Ruská 2537/81a, 10100 Praha |
Člen výboru | Ing. Vladimír Vodrážka |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2017 do 6.5.2023 |
Adresa | Ruská 2537/81a, 10100 Praha |
člen výboru | Vladimír Vodrážka |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2012 do 17.10.2017 |
Adresa | Petýrkova 1995/34, 14800 Praha 4 |
člen výboru | Doc.Ing.arch. Václav Dvořák CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2012 do 17.10.2017 |
Adresa | Ruská 2537/81a, 10100 Praha 10 |
předseda výboru | Tomáš Bena |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2012 do 17.10.2017 |
Adresa | Donská 176/13, 10100 Praha 10 |
Předseda výboru | JUDr. Karel Bavor |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2003 do 25.9.2012 |
Adresa | Ruská 2537/81a, Praha 10 |
Místopředseda výboru | Ing. Markéta Slavíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2003 do 25.9.2012 |
Adresa | Ruská 2537/81a, Praha 10 |
Člen výboru | Lukáš Schirl |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2003 do 25.9.2012 |
Adresa | Moravanů 10, Praha 6 |
IČO: | 27072886 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v budově Ruská ul. 2537/81a, Praha 10 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 7. 2003 |
Sídlo: | Ruská 2537/81, Praha 10100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |