Společenství vlastníků jednotek v budově Radnické schody 172 - Praha má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek v budově Radnické schody 172 - Praha (27077667) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Radnické schody 172/7, 11800 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 8. 2003 Společenství vlastníků jednotek v budově Radnické schody 172 - Praha má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek v budově Radnické schody 172 - Praha nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek v budově Radnické schody 172 - Praha na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4135 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27077667 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v budově Radnické schody 172 - Praha | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.8.2003 |
Zapsána dne: | 15.8.2003 | |
den vzniku: 30.6.2003 | 15.8.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radnické schody 172/7, Praha 11800, Česká republika | 24.10.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Radnické schody 172/7, Praha 11800, Česká republika | 15.8.2003 - 24.10.2017 |
předseda společenství vlastníků | Jiří Ložek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2024 |
Adresa | Radnické schody 172/7, 11800 Praha |
předseda splečenství vlastníků | Jiří Ložek |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2017 do 5.6.2024 |
Adresa | Radnické schody 172/7, 11800 Praha |
pověřený vlastník | Jiří Ložek |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2003 do 24.10.2017 |
Adresa | Radnické schody 172/7, 11800 Praha |
IČO: | 27077667 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek v budově Radnické schody 172 - Praha |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 8. 2003 |
Sídlo: | Radnické schody 172/7, Praha 11800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |