Společenství vlastníků jednotek ul. Perlová čp. 1020/8 Praha 1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek ul. Perlová čp. 1020/8 Praha 1 (27363465) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Perlová 1020/8, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 2005 Společenství vlastníků jednotek ul. Perlová čp. 1020/8 Praha 1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek ul. Perlová čp. 1020/8 Praha 1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek ul. Perlová čp. 1020/8 Praha 1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 7. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5977 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27363465 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek ul. Perlová čp. 1020/8 Praha 1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.7.2005 |
Zapsána dne: | 14.7.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Perlová 1020/8, Praha 11000, Česká republika | 14.7.2005 |
---|
Člen výboru | Ing. Roman Országh |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | Werichova 1145/33, 15200 Praha |
Předseda výboru | Bc. Iveta Mihlová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2024 |
Adresa | Perlová 1020/8, 11000 Praha |
Člen výboru | David Ondříček |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2024 |
Adresa | Perlová 1020/8, 11000 Praha |
předseda výboru | Bc. Iveta Mihlová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2019 do 12.4.2024 |
Adresa | Perlová 1020/8, 11000 Praha |
člen výboru | David Ondříček |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2019 do 12.4.2024 |
Adresa | Perlová 1020/8, 11000 Praha |
člen výboru | Ing. Nina Suškevičová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2019 do 16.11.2022 |
Adresa | Perlová 1020/8, 11000 Praha |
člen výboru | Marta Ljubková |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2014 do 11.7.2019 |
Adresa | Perlová 1020/8, 11000 Praha |
člen výboru | David Ondříček |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2015 do 11.7.2019 |
Adresa | Perlová 1020/8, 11000 Praha |
předseda výboru | Iveta Mihlová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2005 do 11.7.2019 |
Adresa | Perlová 1020/8, 11000 Praha |
člen výboru | Radek Hron |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 27.5.2015 |
Adresa | Ke Stírce 1845/39, 18200 Praha |
člen výboru | Radek Hron |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2005 do 23.7.2014 |
Adresa | Perlová 1020/8, 11000 Praha |
člen výboru | David Ondříček |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2005 do 22.1.2014 |
Adresa | Perlová 1020/8, 11000 Praha |
IČO: | 27363465 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek ul. Perlová čp. 1020/8 Praha 1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 7. 2005 |
Sídlo: | Perlová 1020/8, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |