Společenství vlastníků jednotek ul. Komenského, č.p. 4439 - 4440, Chomutov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek ul. Komenského, č.p. 4439 - 4440, Chomutov (25451006) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese , Chomutov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 7. 2002 Společenství vlastníků jednotek ul. Komenského, č.p. 4439 - 4440, Chomutov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek ul. Komenského, č.p. 4439 - 4440, Chomutov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek ul. Komenského, č.p. 4439 - 4440, Chomutov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 30. 7. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1276 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25451006 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek ul. Komenského, č.p. 4439 - 4440, Chomutov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.7.2002 |
Zapsána dne: | 30.7.2002 | |
Den vzniku 25. 2. 2002. | 30.7.2002 - 27.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 4440, Chomutov 43003, Česká republika | 30.7.2002 |
---|
Předseda | Alena Vávrů |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | Komenského 4439, 43003 Chomutov |
Místopředseda | Bronislava Vlachová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | Dřínovská 4558, 43004 Chomutov |
Člen | Ing. Kateřina Pirklová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Místopředseda výboru | Bronislava Vlachová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 10.8.2024 |
Adresa | Dřínovská 4558, 43004 Chomutov |
Člen výboru | Jiřina Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2024 do 10.8.2024 |
Adresa | Mostecká 3857, 43001 Chomutov |
Předseda výboru | Ing. Kateřina Pirklová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2023 do 10.8.2024 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Jiřina Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 28.3.2024 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Předseda výboru | Ing. Kateřina Lochmanová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 23.12.2023 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Předseda výboru | Oldřich Trhlík |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2008 do 27.1.2017 |
Adresa | Komenského 4439, 43003 Chomutov |
Místopředseda výboru | Jiřina Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2008 do 27.1.2017 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Bohuslava Tešná |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2008 do 27.1.2017 |
Adresa | Komenského 4439, 43003 Chomutov |
předseda výboru | Evžen Stehlík |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2007 do 17.7.2008 |
Adresa | Školní 95, 43111 Otvice |
místopředseda výboru | Oldřich Trhlík |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2007 do 17.7.2008 |
Adresa | Komenského 4439, 43003 Chomutov |
Člen | Dana Gabrielová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2006 do 17.7.2008 |
Adresa | Komenského 4439, 43003 Chomutov |
Předseda | Petra Holá |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2006 do 3.7.2007 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Místopředseda | Jiřina Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2006 do 3.7.2007 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Předseda | Petra Holá |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2004 do 30.8.2006 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Člen | Jiřina Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2004 do 30.8.2006 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Člen | Bohuslava Tešná |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2004 do 30.8.2006 |
Adresa | Komenského 4439, 43003 Chomutov |
Předseda | Kateřina Dušánková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2002 do 11.11.2004 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Člen | Petra Holá |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2002 do 11.11.2004 |
Adresa | Komenského 4440, 43003 Chomutov |
Člen | Jaroslav Wünsch |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2002 do 11.11.2004 |
Adresa | Komenského 4439, 43003 Chomutov |
IČO: | 25451006 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek ul. Komenského, č.p. 4439 - 4440, Chomutov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Chomutov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 7. 2002 |
Sídlo: | , Chomutov |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |