Společenství vlastníků jednotek ul. 17. listopadu, čp. 4614-4615 v Chomutově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek ul. 17. listopadu, čp. 4614-4615 v Chomutově (72744464) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese , Chomutov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 2. 2003 Společenství vlastníků jednotek ul. 17. listopadu, čp. 4614-4615 v Chomutově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek ul. 17. listopadu, čp. 4614-4615 v Chomutově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek ul. 17. listopadu, čp. 4614-4615 v Chomutově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 13. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1741 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72744464 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek ul. 17. listopadu, čp. 4614-4615 v Chomutově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.2.2003 |
Zapsána dne: | 13.2.2003 | |
Den vzniku: 22.7. 2002 | 13.2.2003 - 24.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. 17. listopadu čp. 4614, Chomutov 43004, Česká republika | 13.2.2003 |
---|
Člen výboru | Kamil Wiedner |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | 17. listopadu 4614, 43004 Chomutov |
Předseda výboru | Josef Soral |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Člen výboru | Erika Mašatová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | 17. listopadu 4614, 43004 Chomutov |
Předseda výboru | Josef Soral |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 24.11.2015 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Člen výboru | Kamil Wiedner |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 24.11.2015 |
Adresa | 17. listopadu 4614, 43004 Chomutov |
Člen výboru | Erika Mašatová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 24.11.2015 |
Adresa | 17. listopadu 4614, 43004 Chomutov |
Člen výboru | Dana Puršová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2010 do 27.11.2012 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Předseda výboru | Josef Soral |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2010 do 27.11.2012 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Člen výboru | Kamil Wiedner |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2010 do 27.11.2012 |
Adresa | 17. listopadu 4614, 43004 Chomutov |
Člen výboru | Dana Puršová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2005 do 13.3.2010 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Předseda výboru | Josef Soral |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2005 do 13.3.2010 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Člen výboru | Kamil Wiedner |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2005 do 13.3.2010 |
Adresa | 17. listopadu 4614, 43004 Chomutov |
Místopředseda výboru | Jaroslav Žák |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2005 do 20.10.2006 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Člen výboru | Miloslav Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2005 do 22.4.2005 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Předseda | Josef Soral |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 17.3.2005 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Místopředseda | Jaroslav Žák |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 17.3.2005 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Člen | Miloslav Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 17.3.2005 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Člen | Dana Puršová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 17.3.2005 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
Člen | Waltraud Wagnerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 13.8.2004 |
Adresa | 17. listopadu 4614, 43004 Chomutov |
Člen | Jaroslav Baxa |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 30.12.2003 |
Adresa | 17. listopadu 4614, 43004 Chomutov |
Člen | Jana Timčíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 22.7.2003 |
Adresa | 17. listopadu 4615, 43004 Chomutov |
IČO: | 72744464 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek ul. 17. listopadu, čp. 4614-4615 v Chomutově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Chomutov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 7. 2002 |
Sídlo: | , Chomutov |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |