Společenství vlastníků jednotek U půjčovny 1353/8, Praha 1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek U půjčovny 1353/8, Praha 1 (27147967) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U půjčovny 1353/8, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 5. 2004 Společenství vlastníků jednotek U půjčovny 1353/8, Praha 1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek U půjčovny 1353/8, Praha 1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek U půjčovny 1353/8, Praha 1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4809 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27147967 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek U půjčovny 1353/8, Praha 1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.5.2004 |
Zapsána dne: | 27.5.2004 | |
den vzniku společenství: 3.10.2002 | 27.5.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U půjčovny 1353/8, Praha 11000, Česká republika | 15.7.2021 |
---|---|---|
Adresa: | U půjčovny 1353/8, Praha 1 11000, Česká republika | 27.5.2004 - 15.7.2021 |
předseda výboru | Radka Erbenová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2021 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, 11000 Praha |
člen výboru | Pavel Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2021 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, 11000 Praha |
člen výboru | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2021 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, 11000 Praha |
předseda výboru | Radka Erbenová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2012 do 15.7.2021 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, Praha 1 |
místopředseda výboru | Lukáš Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2012 do 15.7.2021 |
Adresa | Husníkova 2086/22, Praha 5 |
člen výboru | Pavel Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2012 do 15.7.2021 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, Praha 1 |
předseda výboru | Zlata Zámečníková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2005 do 12.3.2012 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, 11000 Praha 1 |
člen výboru | Lenka Jeníková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2005 do 12.3.2012 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, 11000 Praha 1 |
místopředseda výboru | Květa Rosolová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2009 do 12.3.2012 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, 11000 Praha 1 |
místopředseda výboru | Ing. Jaroslav Bálek |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2005 do 10.2.2009 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, 11000 Praha 1 |
místopředseda výboru | Pavel Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2004 do 23.11.2005 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, 11000 Praha 1 |
předseda výboru | Jiří Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2004 do 23.11.2005 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, 11000 Praha 1 |
člen výboru | Iveta Petrušová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2004 do 23.11.2005 |
Adresa | U půjčovny 1353/8, 11000 Praha 1 |
IČO: | 27147967 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek U půjčovny 1353/8, Praha 1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 5. 2004 |
Sídlo: | U půjčovny 1353/8, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |