Společenství vlastníků jednotek U průhonu 52 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek U průhonu 52 (28426894) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U průhonu 1242/52, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2008 Společenství vlastníků jednotek U průhonu 52 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek U průhonu 52 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek U průhonu 52 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9189 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28426894 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek U průhonu 52 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.7.2008 |
Zapsána dne: | 26.7.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Průhonu 1242/52, Praha 7 , Česká republika | 26.7.2008 |
---|
člen výboru | David Novák |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2017 |
Adresa | U průhonu 1242/52, 17000 Praha |
místopředseda výboru | Vladimír Bukovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2017 |
Adresa | U průhonu 1242/52, 17000 Praha |
předseda výboru | Mgr. František Havlín |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2020 |
Adresa | U průhonu 1242/52, 17000 Praha |
předseda výboru | Mgr. František Havlín |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 25.9.2020 |
Adresa | Jeseniova 450/39, 13000 Praha |
místopředseda výboru | Vladimír Bukovský |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2010 do 24.4.2017 |
Adresa | U Průhonu 1242/52, 17000 Praha 7 |
člen výboru | Jan Novák |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 7.2.2017 |
Adresa | U průhonu 1242/52, 17000 Praha |
člen výboru | Jan Novák |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 7.2.2017 |
Adresa | U průhonu 1242/52, 17000 Praha |
člen výboru | Jindřich Prošek |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2010 do 2.9.2015 |
Adresa | U Průhonu 1242/52, 17000 Praha 7 |
předseda výboru | Mgr. Bedřich Helm |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2010 do 2.9.2015 |
Adresa | U Průhonu 1242/52, 17000 Praha 7 |
předseda výboru | Ing. arch. Jitka Kotová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2008 do 22.6.2010 |
Adresa | U Průhonu 1242/52, 17000 Praha 7 |
místopředseda výboru | Ing. Kamila Pekarová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2008 do 22.6.2010 |
Adresa | U Průhonu 1242/52, 17000 Praha 7 |
člen výboru | Vladimír Bukovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2009 do 22.6.2010 |
Adresa | U Průhonu 1242/52, 17000 Praha 7 |
člen výboru | Pavel Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2008 do 8.12.2009 |
Adresa | U Průhonu 1242/52, 17000 Praha 7 |
IČO: | 28426894 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek U průhonu 52 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 7. 2008 |
Sídlo: | U průhonu 1242/52, Praha 17000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |