Společenství vlastníků jednotek U Nemocnice 1750/4 v Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek U Nemocnice 1750/4 v Ústí nad Labem (25447971) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 5. 2002 Společenství vlastníků jednotek U Nemocnice 1750/4 v Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek U Nemocnice 1750/4 v Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek U Nemocnice 1750/4 v Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 23. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1236 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25447971 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek U Nemocnice 1750/4 v Ústí nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.5.2002 |
Zapsána dne: | 23.5.2002 | |
Den vzniku společenství 1. 7. 2000 | 23.5.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Nemocnice 1750/4, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 23.5.2002 |
---|
Člen výboru | Darina Cicvárková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2024 |
Adresa | Příční 225, 41002 Malé Žernoseky |
Místopředseda výboru | Monika Dřevíkovská |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Alena Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Jiří Kubový |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Darina Cicvárková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 do 19.1.2024 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Monika Dřevíkovská |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 30.12.2021 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Darina Cicvárková |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 30.12.2021 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Mgr. Alena Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 30.12.2021 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Ing. Jiří Kubový |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 30.12.2021 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Darina Bohuňková |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 5.4.2016 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Mgr. Alena Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 5.4.2016 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Monika Dřevíkovská |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 5.4.2016 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Jiří Kubový |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 5.4.2016 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Ing. Jiří Kubový |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2004 do 12.5.2010 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Monika Dřevíkovská |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2004 do 12.5.2010 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Darina Bohuňková |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2004 do 12.5.2010 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Mgr. Alena Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2004 do 12.5.2010 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Ing. Jiří Kubový |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2002 do 27.3.2004 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Monika Dřevíkovská |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2002 do 27.3.2004 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Darina Bohuňková |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2002 do 27.3.2004 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Ing. Jelena Hlavsová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2002 do 27.3.2004 |
Adresa | U Nemocnice 1750/4, 40001 Ústí nad Labem |
IČO: | 25447971 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek U Nemocnice 1750/4 v Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 5. 2002 |
Sídlo: | U Nemocnice 1750/4, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |