Společenství vlastníků jednotek U Morávky č.p. 300/7, Olomouc má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek U Morávky č.p. 300/7, Olomouc (25902555) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 2002 Společenství vlastníků jednotek U Morávky č.p. 300/7, Olomouc má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek U Morávky č.p. 300/7, Olomouc nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek U Morávky č.p. 300/7, Olomouc na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 64 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25902555 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek U Morávky č.p. 300/7, Olomouc | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.3.2002 |
Zapsána dne: | 15.3.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 15.3.2002 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000. | 15.3.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Morávky č.p. 300/7, Olomouc - Lazce 77900, Česká republika | 15.3.2002 |
---|
předseda společenství vlastníků | Lenka Šínová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | U Morávky 300/7, 77900 Olomouc |
předseda společenství vlastníků | Lenka Utěšená |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2022 do 25.8.2022 |
Adresa | U Morávky 300/7, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | Ladislav Latta |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2012 do 25.6.2022 |
Adresa | Lazecká 536/19, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | Miroslav Ovčačík |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2009 do 10.5.2012 |
Adresa | U Morávky 15, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | Miroslav Ovčačík |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2008 do 10.8.2009 |
Adresa | U Morávky 15, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | Anna Húževková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2006 do 24.9.2008 |
Adresa | U Morávky č.p. 300/7, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | Radek Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2003 do 16.1.2006 |
Adresa | U Morávky č.p. 300/7, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | Anna Húževková |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2002 do 24.9.2003 |
Adresa | U Morávky 300/7, 77900 Olomouc - Lazce |
IČO: | 25902555 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek U Morávky č.p. 300/7, Olomouc |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 3. 2002 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |