Společenství vlastníků jednotek U Jatek 61, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek U Jatek 61, Opava (02309670) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Těšínská 2158/61, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 11. 2013 Společenství vlastníků jednotek U Jatek 61, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek U Jatek 61, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek U Jatek 61, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 11. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11288 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02309670 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek U Jatek 61, Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.11.2013 |
Zapsána dne: | 29.11.2013 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor | 29.11.2013 - 11.12.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Těšínská 2158/61, Opava 74601, Česká republika | 29.11.2013 |
---|
předseda výboru | Petra Kavanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2021 |
Adresa | Těšínská 2158/61, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Matěj Figar |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2021 |
Adresa | Těšínská 2158/61, 74601 Opava |
člen výboru | Rostislav Rak |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2021 |
Adresa | Těšínská 2158/61, 74601 Opava |
předseda výboru | Petra Kavanová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2015 do 11.12.2021 |
Adresa | Těšínská 2158/61, 74601 Opava |
člen výboru | Mgr. Šárka Holešová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2015 do 11.12.2021 |
Adresa | Olomoucká 592/59, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Matěj Figar |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 11.12.2021 |
Adresa | Těšínská 2158/61, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Matěj Figar |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2015 do 25.2.2016 |
Adresa | Mezi Trhy 141/8, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Marian Venhuda |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2013 do 18.3.2015 |
Adresa | Edvarda Beneše 960/13, 74705 Opava |
člen výboru | Matěj Figar |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2013 do 18.3.2015 |
Adresa | Mezi Trhy 141/8, 74601 Opava |
předseda výboru | Petr Barvič |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2013 do 18.3.2015 |
Adresa | Těšínská 2158/61, 74601 Opava |
IČO: | 02309670 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek U Jatek 61, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 11. 2013 |
Sídlo: | Těšínská 2158/61, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |