Společenství vlastníků jednotek Třebízského 806 Slaný má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Třebízského 806 Slaný (04939867) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Třebízského 806, 27401 Slaný. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 2016 Společenství vlastníků jednotek Třebízského 806 Slaný má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Třebízského 806 Slaný nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Třebízského 806 Slaný na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 3. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 17188 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04939867 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Třebízského 806 Slaný | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.3.2016 |
Zapsána dne: | 29.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Třebízského 806, Slaný 27401, Česká republika | 29.3.2016 |
---|
předseda | Tomáš Hort |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2023 |
Adresa | Třebízského 806, 27401 Slaný |
předseda | Dušan Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2021 do 29.3.2023 |
Adresa | Bezručova 266, 74792 Háj ve Slezsku |
předseda | Dušan Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2016 do 19.2.2021 |
Adresa | Třebízského 806, 27401 Slaný |
IČO: | 04939867 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Třebízského 806 Slaný |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Slaný |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 3. 2016 |
Sídlo: | Třebízského 806, Slaný 27401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |