Společenství vlastníků jednotek Táborská 1872 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Táborská 1872 (26053187) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Táborská 1872, 39301 Pelhřimov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2002 Společenství vlastníků jednotek Táborská 1872 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Táborská 1872 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Táborská 1872 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 12. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 858 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26053187 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Táborská 1872 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.12.2002 |
Zapsána dne: | 12.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Táborská 1872, Pelhřimov 39301, Česká republika | 7.11.2016 |
---|
člen výboru | Irena Přibylová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 |
Adresa | Táborská 1872, 39301 Pelhřimov |
člen výboru | Leoš Honzl |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 |
Adresa | Táborská 1872, 39301 Pelhřimov |
předseda výboru | Zdeněk Šitner |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 |
Adresa | Táborská 1872, 39301 Pelhřimov |
předseda | Zdeněk Šitner |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2002 do 7.11.2016 |
Adresa | Táborská 1872, 39301 Pelhřimov |
člen | Irena Přibylová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2002 do 7.11.2016 |
Adresa | Táborská 1872, 39301 Pelhřimov |
člen výboru | Leoš Honzl |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2005 do 7.11.2016 |
Adresa | Táborská 1872, 39301 Pelhřimov |
člen | Josef Skořepa |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2002 do 22.3.2005 |
Adresa | Táborská 1872, 39301 Pelhřimov |
IČO: | 26053187 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Táborská 1872 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Pelhřimov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 12. 2002 |
Sídlo: | Táborská 1872, Pelhřimov 39301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |